Voor het cijnshof van Corbie te Widooie verkoopt meester Arnold Schaetschen het vruchtgebruik van een bunder land onder Widooie gelegen aan Baldewijn Hessels, die er de naakte eigendom van bezat en die hetzelfde bunder vervolgens aan Willem Ghysen van Widooie verkoopt. Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R35 Stuk 15/03/1506 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Joris van Oostenrijk, Bisschop van Luik, benoemt Gillis Dumonts, klerk van het bisdom Kamerijk, tot kanunnik van St. Kruis te Luik, 12/12/1545 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R36 Stuk 12/12/1545 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Maximiliaan-Hendrik van Beieren, prinsbisschop van Luik, gelast de plebaan Daniël Peters met de visitatie van het klooster van St. Clara, mits aan de vicaris generaal schriftelijk verslag uit te brengen, 05/07/1680 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R37 Stuk 05/07/1680 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Karel de Mannis, apostolische protonotaris en referendaris aan het hof van Rome, geeft aan Daniël Peters, plebaan van Tongeren, een uitstel van 4 maanden, om zich te verdedigen tegen Niklaas Creir, die ook tot plebaan van Tongeren benoemd werd, 19/07/1702 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R38 Stuk 19/07/1702 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Michaël Clercx, aartsdiaken van Haspengouw, benoemt Renier van Herck tot vroegmislezer in de kerk van Groot-Gelmen, 24/01/1730 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R39 Stuk 24/01/1730 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Meester Mathias, scolaster van Tongeren doet, onder vorm van schenking onder levenden, een aantal giften aan het begijnhof van Tongeren, 22/12/1293 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R4 Stuk 22/12/1293 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Paus Clemens XIII bekrachtigt de oprichting van het altaar van het H. Kruis in de O.L. Vrouwekerk te Tongeren en hecht er aflaten aan, 18/07/1758 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R40 Stuk 18/07/1758 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Het college van de protonotarissen aan de pauselijke curie benoemt Renier van Herck, priester, tot openbare notaris/Transfix. 2 oktober 1762. Niklaas Guermant, kanunnik van Tongeren, maakt deze benoeming bekend. Origineel op papier, dubbel gevouwen, hoogte 180 mm, breedte 320 mm; geen zegel, 13/09/1762 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R41 Stuk 13/09/1762 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Jan-Baptist Dionysius, secretaris bij de H. Stoel, levert een certificaat af, waaruit blijkt dat Leonard Bottin het beneficie van St. Peters Stoel in de O.L. Vrouwekerk te Tongeren bekomen heeft, na de dood van Denijs-Niklaas Lemmens, 20/02/1764 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R42 Stuk 20/02/1764 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Paus Clemens XIII stelt de benoeming van Renier van Herck tot plebaan van Tongeren voor 6 maanden uit, om kennis te nemen van het ontslag van diens oom Renier Herck, 12/09/1766 Add to clipboard BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R43 Stuk 12/09/1766 Part of 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV