Voor het cijnshof van Corbie te Widooie verkoopt meester Arnold Schaetschen het vruchtgebruik van een bunder land onder Widooie gelegen aan Baldewijn Hessels, die er de naakte eigendom van bezat en die hetzelfde bunder vervolgens aan Willem Ghysen van Widooie verkoopt. Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R35 Item 15/03/1506 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Joris van Oostenrijk, Bisschop van Luik, benoemt Gillis Dumonts, klerk van het bisdom Kamerijk, tot kanunnik van St. Kruis te Luik, 12/12/1545 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R36 Item 12/12/1545 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Maximiliaan-Hendrik van Beieren, prinsbisschop van Luik, gelast de plebaan Daniël Peters met de visitatie van het klooster van St. Clara, mits aan de vicaris generaal schriftelijk verslag uit te brengen, 05/07/1680 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R37 Item 05/07/1680 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Karel de Mannis, apostolische protonotaris en referendaris aan het hof van Rome, geeft aan Daniël Peters, plebaan van Tongeren, een uitstel van 4 maanden, om zich te verdedigen tegen Niklaas Creir, die ook tot plebaan van Tongeren benoemd werd, 19/07/1702 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R38 Item 19/07/1702 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Michaël Clercx, aartsdiaken van Haspengouw, benoemt Renier van Herck tot vroegmislezer in de kerk van Groot-Gelmen, 24/01/1730 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R39 Item 24/01/1730 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Meester Mathias, scolaster van Tongeren doet, onder vorm van schenking onder levenden, een aantal giften aan het begijnhof van Tongeren, 22/12/1293 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R4 Item 22/12/1293 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Paus Clemens XIII bekrachtigt de oprichting van het altaar van het H. Kruis in de O.L. Vrouwekerk te Tongeren en hecht er aflaten aan, 18/07/1758 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R40 Item 18/07/1758 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Het college van de protonotarissen aan de pauselijke curie benoemt Renier van Herck, priester, tot openbare notaris/Transfix. 2 oktober 1762. Niklaas Guermant, kanunnik van Tongeren, maakt deze benoeming bekend. Origineel op papier, dubbel gevouwen, hoogte 180 mm, breedte 320 mm; geen zegel, 13/09/1762 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R41 Item 13/09/1762 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Jan-Baptist Dionysius, secretaris bij de H. Stoel, levert een certificaat af, waaruit blijkt dat Leonard Bottin het beneficie van St. Peters Stoel in de O.L. Vrouwekerk te Tongeren bekomen heeft, na de dood van Denijs-Niklaas Lemmens, 20/02/1764 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R42 Item 20/02/1764 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV
Paus Clemens XIII stelt de benoeming van Renier van Herck tot plebaan van Tongeren voor 6 maanden uit, om kennis te nemen van het ontslag van diens oom Renier Herck, 12/09/1766 Adicionar à área de transferência BE SAT 02.-02.01.01.-Oorkonden-R43 Item 12/09/1766 Parte de 02. Geestelijke instellingen in de stad voor 1797 Kapittel OLV